MARIAS AMONDO LUIS
Informe ejecutivo de MARIAS AMONDO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIAS AMONDO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISTORIAS DEL TIO LUIS SL | Apoderado | 13/11/2023 | |
HISTORIAS DEL TIO LUIS SL | Apoderado | 30/09/2020 |
VINCULACIONES DE MARIAS AMONDO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIAS AMONDO LUIS
Empresa: HISTORIAS DEL TIO LUIS SL
Administrador Unico
- Marias Amondo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4361 , F 84, S 8, H BI 38330, I/A 5 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-48
Empresa: HISTORIAS DEL TIO LUIS SL
Apoderado
- Marias Amondo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4361 , F 84, S 8, H BI 38330, I/A 4 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-48
Empresa: HISTORIAS DEL TIO LUIS SL
Apoderado
- Marias Amondo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4361 , F 84, S 8, H BI 38330, I/A 3 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-48
Empresa: CRIMEN ZINEMA AIE
Socio Miembr
- Marias Amondo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 72, S 8, H BI 69614, I/A 6 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-48
Empresa: CRIMEN ZINEMA AIE
Administrador Solidario
- Carneros Gonzalez Eduardo
- Marias Amondo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5685 , F 139, S 8, H BI 69614, I/A 4 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-48
Empresa: CRIMEN ZINEMA AIE
Administrador Solidario
- Carneros Gonzalez Eduardo
- Marias Amondo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5685 , F 138, S 8, H BI 69614, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-48
Información de MARIAS AMONDO LUIS
Mostramos los datos de MARIAS AMONDO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIAS AMONDO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos