CARNEROS GONZALEZ EDUARDO
Informe ejecutivo de CARNEROS GONZALEZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARNEROS GONZALEZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL FIN DE TODO AIE | Administrador Solidario | 30/07/2024 | |
OPERACION COLMENA AIE | Administrador Solidario | 30/07/2024 | |
BILBAO CAPITAL SERVICES SL | Administrador Unico | 06/06/2024 | |
JAKINTSUAK AIE | Administrador Unico | 03/06/2024 | |
VOTAMOS AIE | Administrador Unico | 03/06/2024 | |
HISTORIAS DEL TIO LUIS SL | Apoderado | 26/03/2024 | |
LANIAKEA CAPITAL SL | Apoderado | 13/11/2023 | |
CICATRIZ LA SERIE AIE | Administrador Unico | 12/09/2023 | |
BASOA BIZKAIA 2023 AIE | Administrador Unico | 08/08/2023 | |
NPVST AIE | Administrador Unico | 24/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARNEROS GONZALEZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARNEROS GONZALEZ EDUARDO
Empresa: EUSKADI MOVIE AIE
Socio Miembr
- Carneros Gonzalez Eduardo
- LANIAKEA CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 63909, I/A 9 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: OPERACION COLMENA AIE
Administrador Solidario
- Carneros Gonzalez Eduardo
- FASTEN SEAT BELT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83388, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-48
Empresa: EL FIN DE TODO AIE
Administrador Solidario
- Carneros Gonzalez Eduardo
- FASTEN SEAT BELT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83389, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-48
Empresa: BILBAO CAPITAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Carneros Gonzalez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83065, I/A 1 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-48
Empresa: VOTAMOS AIE
Administrador Unico
- Carneros Gonzalez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83050, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-48
Empresa: JAKINTSUAK AIE
Administrador Unico
- Carneros Gonzalez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83045, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-48
Empresa: HISTORIAS DEL TIO LUIS SL
Apoderado
- Carneros Gonzalez Eduardo
- Gilsanz Martin Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4361 , F 85, S 8, H BI 38330, I/A 6 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-48
Empresa: LANIAKEA CAPITAL SL
Apoderado
- Carneros Gonzalez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615 , F 53, S 8, H BI 67911, I/A 4 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-48
Empresa: EUSKADI MOVIE AIE
Administrador Solidario
- Carneros Gonzalez Eduardo
- HISTORIAS DEL TIO LUIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5437 , F 170, S 8, H BI 63909, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-48
Empresa: EUSKADI MOVIE AIE
Administrador Solidario
- Carneros Gonzalez Eduardo
- HISTORIAS DEL TIO LUIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5437 , F 170, S 8, H BI 63909, I/A 6 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-48
VER MAS ACTOS
Información de CARNEROS GONZALEZ EDUARDO
Mostramos los datos de CARNEROS GONZALEZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARNEROS GONZALEZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos