MARIA TERESA RIPOLL RIPOLL
Informe ejecutivo de MARIA TERESA RIPOLL RIPOLL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA TERESA RIPOLL RIPOLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERI SL | Administrador Unico | 24/07/2018 | 28/07/2020 |
MARIA RIPOLL SL | Administrador Solidario | 15/10/2015 | 27/07/2020 |
MARIA RIPOLL SL | Administrador Unico | 16/02/2009 | 15/10/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA TERESA RIPOLL RIPOLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA TERESA RIPOLL RIPOLL
Empresa: MATERI SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Ripoll Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 222, S 8, H GI 5047,BIS , I/ 11 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-17
Empresa: MARIA RIPOLL SL
Administrador Solidario
- Jaume Corvera Ripoll
- Maria Teresa Ripoll Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 222, S 8, H GI 5049, I/A 13 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-17
Empresa: MATERI SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Ripoll Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 221, S 8, H GI 5047,BIS , I/ 10 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-17
Empresa: MARIA RIPOLL SL
Administrador Solidario
- Jaume Corvera Ripoll
- Maria Teresa Ripoll Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 222, S 8, H GI 5049, I/A 11 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-17
Empresa: MARIA RIPOLL SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Ripoll Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 222, S 8, H GI 5049, I/A 11 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-17
Empresa: MARIA RIPOLL SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Ripoll Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 222, S 8, H GI 5049, I/A 10 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-17
Información de MARIA TERESA RIPOLL RIPOLL
Mostramos los datos de MARIA TERESA RIPOLL RIPOLL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA TERESA RIPOLL RIPOLL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos