JAUME CORVERA RIPOLL
Informe ejecutivo de JAUME CORVERA RIPOLL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAUME CORVERA RIPOLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERI SL | Administrador Unico | 28/07/2020 | |
MATERI SL | Socio Unico | 28/07/2020 | |
MARIA RIPOLL SL | Socio Unico | 27/07/2020 | |
MARIA RIPOLL SL | Administrador Unico | 27/07/2020 | |
MATERI SL | Apoderado | 12/02/2015 |
VINCULACIONES DE JAUME CORVERA RIPOLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUME CORVERA RIPOLL
Empresa: MATERI SL
Socio Único
- Jaume Corvera Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 222, S 8, H GI 5047,BIS , I/ 12 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-17
Empresa: MATERI SL
Administrador Unico
- Jaume Corvera Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 222, S 8, H GI 5047,BIS , I/ 11 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-17
Empresa: MARIA RIPOLL SL
Administrador Unico
- Jaume Corvera Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 222, S 8, H GI 5049, I/A 13 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-17
Empresa: MARIA RIPOLL SL
Administrador Solidario
- Jaume Corvera Ripoll
- Maria Teresa Ripoll Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 222, S 8, H GI 5049, I/A 13 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-17
Empresa: MARIA RIPOLL SL
Socio Único
- Jaume Corvera Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 222, S 8, H GI 5049, I/A 12 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-17
Empresa: MARIA RIPOLL SL
Administrador Solidario
- Jaume Corvera Ripoll
- Maria Teresa Ripoll Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 222, S 8, H GI 5049, I/A 11 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-17
Empresa: MATERI SL
Apoderado
- Jaume Corvera Ripoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 221, S 8, H GI 5047,BIS , I/ 9 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-17
Información de JAUME CORVERA RIPOLL
Mostramos los datos de JAUME CORVERA RIPOLL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUME CORVERA RIPOLL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos