MARIA ROSA DE LA FLOR PEREIRA
Informe ejecutivo de MARIA ROSA DE LA FLOR PEREIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA ROSA DE LA FLOR PEREIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | Consejero | 09/01/2023 | |
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | Consejero | 29/12/2022 |
VINCULACIONES DE MARIA ROSA DE LA FLOR PEREIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ROSA DE LA FLOR PEREIRA
Empresa: SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA
Consejero
- Alba Del Campo Martinez
- Maria Jose Rodriguez Vega
- Maria Rosa De La Flor Pereira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 46, S 8, H CA 9908, I/A 69 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-11
Consejero
- Alba Del Campo Martinez
- Maria Jose Rodriguez Vega
- Maria Rosa De La Flor Pereira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 42, S 8, H CA 19431, I/A 43 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-11
Información de MARIA ROSA DE LA FLOR PEREIRA
Mostramos los datos de MARIA ROSA DE LA FLOR PEREIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ROSA DE LA FLOR PEREIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos