ALBA DEL CAMPO MARTINEZ
Informe ejecutivo de ALBA DEL CAMPO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBA DEL CAMPO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS DE CADIZ SA | Consejero | 19/07/2023 | 19/07/2023 |
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | Consejero | 09/01/2023 | |
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | Consejero | 29/12/2022 |
VINCULACIONES DE ALBA DEL CAMPO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA DEL CAMPO MARTINEZ
Consejero
- Alba Del Campo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 43, S 8, H CA 18244, I/A 42 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-11
Consejero
- Alba Del Campo Martinez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 42, S 8, H CA 18244, I/A 39 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-11
Empresa: SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA
Consejero
- Alba Del Campo Martinez
- Maria Jose Rodriguez Vega
- Maria Rosa De La Flor Pereira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 46, S 8, H CA 9908, I/A 69 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-11
Consejero
- Alba Del Campo Martinez
- Maria Jose Rodriguez Vega
- Maria Rosa De La Flor Pereira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 42, S 8, H CA 19431, I/A 43 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-11
Información de ALBA DEL CAMPO MARTINEZ
Mostramos los datos de ALBA DEL CAMPO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA DEL CAMPO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos