MARIA PEREZ VARON
Informe ejecutivo de MARIA PEREZ VARON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA PEREZ VARON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARESPA MOTORS GIRONA SA | Administrador Concursal | 05/02/2009 | 18/10/2022 |
DOMINGUEZ-BOSSACOMA CONSULTORS SL | Administrador Concursal | 03/02/2010 | 03/02/2016 |
VINCULACIONES DE MARIA PEREZ VARON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA PEREZ VARON
Empresa: DOMINGUEZ-BOSSACOMA CONSULTORS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DOMINGUEZ-BOSSACOMA CONSULTORS SL
Nif:B17812397
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Maria Perez Varon
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:HUGO NOVALES BILBAO
Fecha de Resolución:21/01/2010
Número Procedimiento Concursal:1377/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2214
Libro:
0
Folio:
40
Hoja:
8-36912
Inscripción:
5
Fecha Inscripción03/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2214 , F 40, S 8, H GI 36912, I/A 5 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-17
Empresa: DOMINGUEZ-BOSSACOMA CONSULTORS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DOMINGUEZ-BOSSACOMA CONSULTORS SL
Nif:B17812397
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Maria Perez Varon
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:HUGO NOVALES BILBAO
Fecha de Resolución:21/01/2010
Número Procedimiento Concursal:1377/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2214
Libro:
0
Folio:
40
Hoja:
8-36912
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/02/2010
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2214 , F 40, S 8, H GI 36912, I/A A (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-17
Empresa: ARESPA MOTORS GIRONA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARESPA MOTORS GIRONA SA
Nif:A17333642
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Maria Perez Varon
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS PEINADO DOMINGUEZ
Fecha de Resolución:14/01/2009
Número Procedimiento Concursal:1163/2008
Datos Registrales:
Tomo:
219
Libro:
0
Folio:
65
Hoja:
8-3973
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/02/2009
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219 , F 65, S 8, H GI 3973, I/A A (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-17
Información de MARIA PEREZ VARON
Mostramos los datos de MARIA PEREZ VARON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA PEREZ VARON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos