MARIA JOSE PARRA MATEOS
Informe ejecutivo de MARIA JOSE PARRA MATEOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA JOSE PARRA MATEOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL | Socio Unico | 06/11/2017 | |
ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL | Administrador Unico | 30/12/2014 | |
ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL | Apoderado | 11/07/2013 | |
HOTEL TOTANA SUR SL | Apoderado | 06/07/2010 |
VINCULACIONES DE MARIA JOSE PARRA MATEOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA JOSE PARRA MATEOS
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL
Socio Único
- Maria Jose Parra Mateos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 136, S 8, H MU 20842, I/A 14 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
Empresa: HOTEL TOTANA SUR SL
Administrador Unico
- Maria Jose Parra Mateos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 79, S 8, H MU 53325, I/A 9 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-30
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL
Administrador Unico
- Maria Jose Parra Mateos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 135, S 8, H MU 20842, I/A 11 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-30
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL
Apoderado
- Maria Jose Parra Mateos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 134, S 8, H MU 20842, I/A 10 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-30
Empresa: HOTEL TOTANA SUR SL
Administrador Unico
- Maria Jose Parra Mateos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 78, S 8, H MU 53325, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-30
Empresa: HOTEL TOTANA SUR SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Maria Jose Parra Mateos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 78, S 8, H MU 53325, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-30
Empresa: HOTEL TOTANA SUR SL
Apoderado
- Maria Jose Parra Mateos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 78, S 8, H MU 53325, I/A 4 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-30
Información de MARIA JOSE PARRA MATEOS
Mostramos los datos de MARIA JOSE PARRA MATEOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA JOSE PARRA MATEOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos