JOSE MIGUEL PARRA GARCIA
Informe ejecutivo de JOSE MIGUEL PARRA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE MIGUEL PARRA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL | Apoderado | 30/12/2014 |
VINCULACIONES DE JOSE MIGUEL PARRA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MIGUEL PARRA GARCIA
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL
Apoderado
- Jose Miguel Parra Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 135, S 8, H MU 20842, I/A 12 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-30
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL
Administrador Unico
- Jose Miguel Parra Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 135, S 8, H MU 20842, I/A 11 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-30
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL
Socio Único
- Jose Miguel Parra Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 134, S 8, H MU 20842, I/A 9 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-30
Empresa: HOTEL TOTANA SUR SL
Administrador Unico
- Jose Miguel Parra Garcia
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 78, S 8, H MU 53325, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-30
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TOTANA SUR SL
Administrador Unico
- Jose Miguel Parra Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 133, S 8, H MU 20842, I/A 6 (01/09/2003)
CVE: BORME-A-2011-9-30
Información de JOSE MIGUEL PARRA GARCIA
Mostramos los datos de JOSE MIGUEL PARRA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MIGUEL PARRA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos