MARIA-JESUS RIVERO HERNANDEZ
Informe ejecutivo de MARIA-JESUS RIVERO HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA-JESUS RIVERO HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS DURAN RIVERO SL | Apoderado | 05/09/2023 |
VINCULACIONES DE MARIA-JESUS RIVERO HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA-JESUS RIVERO HERNANDEZ
Empresa: FRUTAS DURAN RIVERO SL
Apoderado
- Maria-jesus Rivero Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 188, S 8, H MU 69666, I/A 5 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-30
Empresa: FRUTAS DURAN RIVERO SL
Administrador Solidario
- Antonio Duran Corbalan
- Maria-jesus Rivero Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 187, S 8, H MU 69666, I/A 3 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-30
Empresa: FRUTAS DURAN RIVERO SL
Administrador Solidario
- Antonio Duran Corbalan
- Maria-jesus Rivero Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 184, S 8, H MU 69666, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-30
Información de MARIA-JESUS RIVERO HERNANDEZ
Mostramos los datos de MARIA-JESUS RIVERO HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA-JESUS RIVERO HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos