ANTONIO DURAN CORBALAN
Informe ejecutivo de ANTONIO DURAN CORBALAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTONIO DURAN CORBALAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS DURAN RIVERO SL | Socio Unico | 03/12/2021 | |
FRUTAS DURAN RIVERO SL | Administrador Unico | 13/02/2013 |
VINCULACIONES DE ANTONIO DURAN CORBALAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO DURAN CORBALAN
Empresa: FRUTAS DURAN RIVERO SL
Socio Único
- Antonio Duran Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 188, S 8, H MU 69666, I/A 4 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-30
Empresa: FRUTAS DURAN RIVERO SL
Administrador Unico
- Antonio Duran Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 187, S 8, H MU 69666, I/A 3 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-30
Empresa: FRUTAS DURAN RIVERO SL
Administrador Solidario
- Antonio Duran Corbalan
- Maria-jesus Rivero Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 187, S 8, H MU 69666, I/A 3 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-30
Empresa: FRUTAS DURAN RIVERO SL
Administrador Solidario
- Antonio Duran Corbalan
- Maria-jesus Rivero Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 184, S 8, H MU 69666, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-30
Información de ANTONIO DURAN CORBALAN
Mostramos los datos de ANTONIO DURAN CORBALAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO DURAN CORBALAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos