MARIA JESUS GUERRERO CARMONA
Informe ejecutivo de MARIA JESUS GUERRERO CARMONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA JESUS GUERRERO CARMONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FELIX RIBERA E HIJOS SA | Apoderado Solidario | 13/09/2016 |
VINCULACIONES DE MARIA JESUS GUERRERO CARMONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA JESUS GUERRERO CARMONA
Apoderado Mancomunado
- Carles Piferrer Morer
- Carles Ribera Serra
- Joan Josep Matas Barcelo
- Joan Matas Gratecap
- Jose Maria Niella Casas
- Maria Jesus Guerrero Carmona
- Xavier Ribera Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 154, S 8, H GI 10108, I/A 24 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-17
Empresa: FELIX RIBERA E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado
- Andres Ribera Serra
- Maria Jesus Guerrero Carmona
- Xavier Ribera Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 63, S 8, H GI 7688, I/A 32 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-17
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Andres Ribera Serra
- Carlos Ribera Serra
- Maria Jesus Guerrero Carmona
- Xavier Ribera Serra
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 19, S 8, H GI 10108, I/A 21 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 19, S 8, H GI 10108, I/A 20 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-17
Empresa: FELIX RIBERA E HIJOS SA
Apoderado Solidario
- Andres Ribera Serra
- Maria Jesus Guerrero Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 11, S 8, H GI 7688, I/A 29 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-17
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
- Maria Jesus Guerrero Carmona
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 19, S 8, H GI 10108, I/A 18 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-17
Información de MARIA JESUS GUERRERO CARMONA
Mostramos los datos de MARIA JESUS GUERRERO CARMONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA JESUS GUERRERO CARMONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos