JOSE MARIA NIELLA CASAS
Informe ejecutivo de JOSE MARIA NIELLA CASAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE MARIA NIELLA CASAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y OPERACIONES PORTUARIAS SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2021 | 05/04/2022 |
FELIX RIBERA E HIJOS SA | Apoderado Mancomunado | 23/02/2021 | 04/04/2022 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA NIELLA CASAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA NIELLA CASAS
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 154, S 8, H GI 10108, I/A 24 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-17
Empresa: FELIX RIBERA E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 64, S 8, H GI 7688, I/A 34 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-17
Apoderado Mancomunado
- Carles Piferrer Morer
- Carles Ribera Serra
- Jose Maria Niella Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 153, S 8, H GI 10108, I/A 22 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-17
Empresa: FELIX RIBERA E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado
- Andres Ribera Serra
- Carles Piferrer Morer
- Carles Ribera Serra
- Jose Maria Niella Casas
- Xavier Ribera Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 63, S 8, H GI 7688, I/A 33 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-17
Información de JOSE MARIA NIELLA CASAS
Mostramos los datos de JOSE MARIA NIELLA CASAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA NIELLA CASAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos