MARIA DEL CARMEN SOTO HERRERO
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARMEN SOTO HERRERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA DEL CARMEN SOTO HERRERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYMENTO LEVANTE SL | Apoderado | 07/12/2018 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARMEN SOTO HERRERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARMEN SOTO HERRERO
Empresa: CONTRATAS Y OBRAS MAVECON SL
Liquidador Unico
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 97, S 8, H MU 91746, I/A 3 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-30
Empresa: CONTRATAS Y OBRAS MAVECON SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Liquidador Unico
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 97, S 8, H MU 91746, I/A 3 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Apoderado
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 124, S 8, H MU 46819, I/A 7 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Administrador Solidario
- Asensio Jose Soto Herrero
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 124, S 8, H MU 46819, I/A 6 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Administrador Solidario
- Asensio Jose Soto Herrero
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 124, S 8, H MU 46819, I/A 5 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 124, S 8, H MU 46819, I/A 5 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-30
Empresa: CONTRATAS Y OBRAS MAVECON SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 97, S 8, H MU 91746, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-30
Empresa: SODIMUR SL
Administrador Solidario
- Asensio Jose Soto Herrero
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 174, S 8, H MU 462, I/A 8 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-30
Empresa: SODIMUR SL
Administrador Solidario
- Asensio Soto Pallares
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 90, S 8, H MU 462, I/A 6 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 123, S 8, H MU 46819, I/A 3 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-30
VER MAS ACTOS
Información de MARIA DEL CARMEN SOTO HERRERO
Mostramos los datos de MARIA DEL CARMEN SOTO HERRERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARMEN SOTO HERRERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos