ASENSIO JOSE SOTO HERRERO
Informe ejecutivo de ASENSIO JOSE SOTO HERRERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ASENSIO JOSE SOTO HERRERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYMENTO LEVANTE SL | Administrador Unico | 24/10/2018 | |
CYMENTO LEVANTE SL | Apoderado | 06/09/2012 |
VINCULACIONES DE ASENSIO JOSE SOTO HERRERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENSIO JOSE SOTO HERRERO
Empresa: PROMOCIONES TORRETEATINOS SL
Liquidador Mancomunado
- Asensio Jose Soto Herrero
- Juan Carlos Perez Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 77, S 8, H MU 9297, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-30
Empresa: PROMOCIONES TORRETEATINOS SL
Administrador Mancomunado
- Asensio Jose Soto Herrero
- Juan Carlos Perez Albert
Liquidador Mancomunado
- Asensio Jose Soto Herrero
- Juan Carlos Perez Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 77, S 8, H MU 9297, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-30
Empresa: PROMOCIONES TORRETEATINOS SL
Administrador Mancomunado
- Asensio Jose Soto Herrero
- Juan Carlos Perez Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 76, S 8, H MU 9297, I/A 6 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-30
Empresa: PROMOCIONES TORRETEATINOS SL
Administrador Mancomunado
- Asensio Jose Soto Herrero
- Juan Carlos Perez Albert
- Pedro Soto Pallares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 76, S 8, H MU 9297, I/A 6 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Administrador Unico
- Asensio Jose Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 124, S 8, H MU 46819, I/A 6 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Administrador Solidario
- Asensio Jose Soto Herrero
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 124, S 8, H MU 46819, I/A 6 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Administrador Solidario
- Asensio Jose Soto Herrero
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 124, S 8, H MU 46819, I/A 5 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-30
Empresa: CONTRATAS Y OBRAS MAVECON SL
Apoderado
- Asensio Jose Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 97, S 8, H MU 91746, I/A 2 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-30
Empresa: SODIMUR SL
Administrador Solidario
- Asensio Jose Soto Herrero
- Maria Del Carmen Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 174, S 8, H MU 462, I/A 8 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
Apoderado
- Asensio Jose Soto Herrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 123, S 8, H MU 46819, I/A 4 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-30
VER MAS ACTOS
Información de ASENSIO JOSE SOTO HERRERO
Mostramos los datos de ASENSIO JOSE SOTO HERRERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENSIO JOSE SOTO HERRERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos