MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOT INK SL | Administrador Unico | 31/08/2018 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ
Empresa: RESCI GIRONA SL
Liquidador
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 82, S 8, H GI 43397, I/A 2 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-17
Empresa: RESCI GIRONA SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 82, S 8, H GI 43397, I/A 2 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-17
Empresa: TONERS GIRONA SL
Administrador Mancomunado
- Anna Maria Aguila Castanera
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
- Orlando Federico Pelegrina Holtz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3119 , F 143, S 8, H GI 61513, I/A 4 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-17
Empresa: TOT INK SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072 , F 55, S 8, H GI 60012, I/A 3 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-17
Empresa: TOT INK SL
Administrador Solidario
- Jose Manuel Laguna Garcia
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072 , F 55, S 8, H GI 60012, I/A 3 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-17
Empresa: TONERS GIRONA SL
Administrador Mancomunado
- Anna Maria Aguila Castanera
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
- Orlando Federico Pelegrina Holtz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3119 , F 139, S 8, H GI 61513, I/A 1 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-17
Empresa: TOT INK SL
Administrador Solidario
- German Larra Robledo
- Jose Manuel Laguna Garcia
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
- Roser Vall-llosada Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072 , F 52, S 8, H GI 60012, I/A 1 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-17
Información de MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ
Mostramos los datos de MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos