ANNA MARIA AGUILA CASTANERA
Informe ejecutivo de ANNA MARIA AGUILA CASTANERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANNA MARIA AGUILA CASTANERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATOU PALLARS SL | Administrador Unico | 31/03/2023 | |
TONERS GIRONA SL | Apoderado | 14/12/2016 |
VINCULACIONES DE ANNA MARIA AGUILA CASTANERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANNA MARIA AGUILA CASTANERA
Empresa: PATOU PALLARS SL
Administrador Unico
- Anna Maria Aguila Castanera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422 , F 96, S 8, H GI 71665, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-17
Empresa: TONERS GIRONA SL
Administrador Mancomunado
- Anna Maria Aguila Castanera
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
- Orlando Federico Pelegrina Holtz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3119 , F 143, S 8, H GI 61513, I/A 4 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-17
Empresa: TONERS GIRONA SL
Apoderado
- Anna Maria Aguila Castanera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3119 , F 142, S 8, H GI 61513, I/A 2 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-17
Empresa: TONERS GIRONA SL
Administrador Mancomunado
- Anna Maria Aguila Castanera
- Maria Del Carmen Lopez Diaz
- Orlando Federico Pelegrina Holtz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3119 , F 139, S 8, H GI 61513, I/A 1 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-17
Información de ANNA MARIA AGUILA CASTANERA
Mostramos los datos de ANNA MARIA AGUILA CASTANERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANNA MARIA AGUILA CASTANERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos