MARIA DEL CARMEN LABRADOR GOMEZ
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARMEN LABRADOR GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA DEL CARMEN LABRADOR GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES GALICIA SA | Secretario | 05/10/2020 | |
TALLERES GALICIA SA | Consejero | 05/10/2020 | |
GEDAUTO SA | Secretario | 08/07/2020 | |
GEDAUTO SA | Consejero | 08/07/2020 | |
GEDAUTO SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 08/07/2020 | |
GEDAUTO DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 08/07/2020 | |
GEDAUTO MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 08/07/2020 | |
GEDAUTO MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 04/10/2019 | |
ZAFRA MOTOR SL | Administrador Solidario | 06/05/2019 | |
GEDAUTO RECAMBIOS SL | Administrador Solidario | 05/10/2018 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARMEN LABRADOR GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARMEN LABRADOR GOMEZ
Empresa: TALLERES GALICIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jose Labrador Rodriguez
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Presidente
Secretario
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 159, S 8, H BA 3243, I/A 21 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-06
Empresa: TALLERES GALICIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jose Labrador Gomez
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 159, S 8, H BA 3243, I/A 21 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-06
Administrador Solidario
- Maria Barbosa Moreno
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 160, S 8, H BA 24362, I/A 6 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: GEDAUTO DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 180, S 8, H BA 20176, I/A 4 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: GEDAUTO SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 149, S 8, H BA 25506, I/A 3 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: GEDAUTO RECAMBIOS SL
Administrador Solidario
- Jose Labrador Rodriguez
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 213, S 8, H BA 29441, I/A 2 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: GEDAUTO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jose Labrador Rodriguez
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Presidente
Secretario
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 4, S 8, H BA 498, I/A 24 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: TALLERES GALICIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jose Labrador Gomez
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 158, S 8, H BA 3243, I/A 20 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-06
Apoderado Solidario
- Jose Labrador Rodriguez
- Maria Barbosa Moreno
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 158, S 8, H BA 24362, I/A 3 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-06
Empresa: ZAFRA MOTOR SL
Administrador Solidario
- Jose Labrador Gomez
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 34, S 8, H BA 25097, I/A 4 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-06
VER MAS ACTOS
Información de MARIA DEL CARMEN LABRADOR GOMEZ
Mostramos los datos de MARIA DEL CARMEN LABRADOR GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARMEN LABRADOR GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos