JOSE LUIS BARBOSA ESCUDERO
Informe ejecutivo de JOSE LUIS BARBOSA ESCUDERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE LUIS BARBOSA ESCUDERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES GALICIA SA | Consejero Delegado Solidario | 05/10/2020 | |
TALLERES GALICIA SA | Consejero | 05/10/2020 | |
GEDAUTO SA | Consejero Delegado Solidario | 08/07/2020 | |
GEDAUTO SA | Consejero | 08/07/2020 | |
GEDAUTO SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 08/07/2020 | |
GEDAUTO DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 08/07/2020 | |
INMOBAEX SL | Administrador Solidario | 01/10/2019 |
VINCULACIONES DE JOSE LUIS BARBOSA ESCUDERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LUIS BARBOSA ESCUDERO
Empresa: TALLERES GALICIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Labrador Rodriguez
- Jose Luis Barbosa Escudero
Consejero
- Jose Labrador Rodriguez
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 159, S 8, H BA 3243, I/A 21 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-06
Empresa: TALLERES GALICIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Labrador Gomez
- Jose Luis Barbosa Escudero
Consejero
- Jose Labrador Gomez
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Presidente
Secretario
- Jose Luis Barbosa Escudero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 159, S 8, H BA 3243, I/A 21 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-06
Empresa: GEDAUTO DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 180, S 8, H BA 20176, I/A 4 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: GEDAUTO SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 149, S 8, H BA 25506, I/A 3 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: GEDAUTO SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Labrador Rodriguez
- Jose Luis Barbosa Escudero
Consejero
- Jose Labrador Rodriguez
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 4, S 8, H BA 498, I/A 24 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: GEDAUTO SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Labrador Rodriguez
- Jose Luis Barbosa Escudero
Consejero
- Jose Labrador Gomez
- Jose Labrador Rodriguez
- Jose Luis Barbosa Escudero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 4, S 8, H BA 498, I/A 24 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Empresa: TALLERES GALICIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Labrador Gomez
- Jose Luis Barbosa Escudero
Consejero
- Jose Labrador Gomez
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Del Carmen Labrador Gomez
Presidente
Secretario
- Jose Luis Barbosa Escudero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 158, S 8, H BA 3243, I/A 20 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-06
Empresa: INMOBAEX SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Barbosa Escudero
- Maria Barbosa Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 720 , F 161, S 8, H BA 30284, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-06
Información de JOSE LUIS BARBOSA ESCUDERO
Mostramos los datos de JOSE LUIS BARBOSA ESCUDERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LUIS BARBOSA ESCUDERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos