MARIA CARMEN BELCHI MORALES
Informe ejecutivo de MARIA CARMEN BELCHI MORALES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA CARMEN BELCHI MORALES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEDETO SL | Consejero | 01/10/2015 | 10/02/2021 |
CEDETO SL | Secretario | 01/10/2015 | 28/03/2017 |
CEDETO SL | Consejero | 15/01/2013 | 01/10/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA CARMEN BELCHI MORALES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA CARMEN BELCHI MORALES
Empresa: CEDETO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 137, S 8, H MU 33153, I/A 14 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-30
Empresa: CEDETO SL
Secretario
- Maria Carmen Belchi Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 137, S 8, H MU 33153, I/A 12 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-30
Empresa: CEDETO SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
- Maria Carmen Belchi Morales
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 214, S 8, H MU 33153, I/A 11 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-30
Empresa: CEDETO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 214, S 8, H MU 33153, I/A 11 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-30
Empresa: CEDETO SL
Consejero
- Jose Maria Sanchez Pascual
- Maria Carmen Belchi Morales
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 214, S 8, H MU 33153, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Información de MARIA CARMEN BELCHI MORALES
Mostramos los datos de MARIA CARMEN BELCHI MORALES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA CARMEN BELCHI MORALES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos