JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES GINES SA | Miem.Com.Liq | 13/10/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ
Empresa: CEDETO SL
Consejero
- Jose Manuel Martinez Sanchez
- Marina Perez Esparza
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 137, S 8, H MU 33153, I/A 12 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-30
Empresa: CEDETO SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 214, S 8, H MU 33153, I/A 11 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-30
Empresa: COUNTRY DEVELOPMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Fernando Isidro Esquembre Gomez
- Jose Manuel Martinez Sanchez
- Terry Collette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 168, S 8, H MU 42943, I/A B (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-30
Empresa: MUEBLES GINES SA
Miem.Com.Liq
- Gines Martinez Sanchez
- Jeronimo Martinez Sanchez
- Jose Manuel Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 28, S 8, H MU 7442, I/A 7 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-30
Empresa: PALMIRA HINOJAR SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Re Gimenez
- Jose Manuel Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 173, S 8, H MU 51149, I/A 2 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-30
Información de JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos