MARIA CANO HERNANDEZ
Informe ejecutivo de MARIA CANO HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA CANO HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MC & CANO ABOGADOS Y CONSULTORES SLP | Administrador Unico | 09/12/2011 |
VINCULACIONES DE MARIA CANO HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA CANO HERNANDEZ
Empresa: PUERTAS CARTHAGO SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:JUAN JOSE HURTADO YELO
Fecha de Resolución:16/04/2015
Número Procedimiento Concursal:103/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1367
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-25083
Inscripción:
5
Fecha Inscripción20/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 68, S 8, H MU 25083, I/A 5 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-30
Empresa: SAAVEDRA FOTOMECANICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SAAVEDRA FOTOMECANICA SL
Nif:B30436364
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Maria Cano Hernandez
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DOS DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:CONCEPCION MONERRI GUILLEN
Fecha de Resolución:09/07/2010
Número Procedimiento Concursal:147/2010
Datos Registrales:
Tomo:
879
Libro:
0
Folio:
223
Hoja:
8-16752
Inscripción:
3
Fecha Inscripción02/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 223, S 8, H MU 16752, I/A 3 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-30
Empresa: PUERTAS CARTHAGO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PUERTAS CARTHAGO SL
Nif:B30721468
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Maria Cano Hernandez
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:JUAN JOSE HURTADO YELO
Fecha de Resolución:16/04/2015
Número Procedimiento Concursal:103/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1367
Libro:
0
Folio:
67
Hoja:
8-25083
Inscripción:
3
Fecha Inscripción19/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 67, S 8, H MU 25083, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Empresa: MC & CANO ABOGADOS Y CONSULTORES SLP
Administrador Unico
- Maria Cano Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 95, S 8, H MU 76671, I/A 1 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-30
Empresa: SAAVEDRA FOTOMECANICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SAAVEDRA FOTOMECANICA SL
Nif:B30436364
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Maria Cano Hernandez
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DOS DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:CONCEPCION MONERRI GUILLEN
Fecha de Resolución:09/07/2010
Número Procedimiento Concursal:147/2010
Datos Registrales:
Tomo:
879
Libro:
0
Folio:
223
Hoja:
8-16752
Inscripción:
A
Fecha Inscripción17/02/2011
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 223, S 8, H MU 16752, I/A A (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-30
Información de MARIA CANO HERNANDEZ
Mostramos los datos de MARIA CANO HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA CANO HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos