MARIA APARICIO BALLESTER
Informe ejecutivo de MARIA APARICIO BALLESTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA APARICIO BALLESTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITRUVIO MAN SL | Administrador Solidario | 20/04/2021 | |
PROMOCIONES CHESQUETE SL | Administrador Unico | 26/10/2020 |
VINCULACIONES DE MARIA APARICIO BALLESTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA APARICIO BALLESTER
Empresa: NAVEA Y CALIXTO SL
Administrador Solidario
- Alfonso Romero Caro
- Maria Aparicio Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 204, S 8, H MU102958, I/A 2 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-30
Empresa: VITRUVIO MAN SL
Administrador Solidario
- Alfonso Romero Caro
- Maria Aparicio Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 183, S 8, H MU104863, I/A 1 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-30
Empresa: NAVEA Y CALIXTO SL
Administrador Solidario
- Alfonso Romero Caro
- Maria Aparicio Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 203, S 8, H MU102958, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-30
Empresa: PROMOCIONES CHESQUETE SL
Administrador Unico
- Maria Aparicio Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 1, S 8, H MU103921, I/A 1 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-30
Información de MARIA APARICIO BALLESTER
Mostramos los datos de MARIA APARICIO BALLESTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA APARICIO BALLESTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos