ALFONSO ROMERO CARO
Informe ejecutivo de ALFONSO ROMERO CARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALFONSO ROMERO CARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVEA Y CALIXTO SL | Administrador Unico | 08/11/2023 | |
VITRUVIO MAN SL | Administrador Solidario | 20/04/2021 |
VINCULACIONES DE ALFONSO ROMERO CARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFONSO ROMERO CARO
Empresa: EL MEDIO CELEMIN SL
Administrador Unico
- Alfonso Romero Caro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU106427, I/A 4 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-30
Empresa: NAVEA Y CALIXTO SL
Administrador Unico
- Alfonso Romero Caro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 204, S 8, H MU102958, I/A 2 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-30
Empresa: NAVEA Y CALIXTO SL
Administrador Solidario
- Alfonso Romero Caro
- Maria Aparicio Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 204, S 8, H MU102958, I/A 2 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-30
Empresa: EL MEDIO CELEMIN SL
Administrador Unico
- Alfonso Romero Caro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3571 , F 46, S 8, H MU106427, I/A 2 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-30
Empresa: VITRUVIO MAN SL
Administrador Solidario
- Alfonso Romero Caro
- Maria Aparicio Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 183, S 8, H MU104863, I/A 1 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-30
Empresa: NAVEA Y CALIXTO SL
Administrador Solidario
- Alfonso Romero Caro
- Maria Aparicio Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 203, S 8, H MU102958, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-30
Información de ALFONSO ROMERO CARO
Mostramos los datos de ALFONSO ROMERO CARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFONSO ROMERO CARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos