MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA
Informe ejecutivo de MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTAGO MARPOL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/08/2024 | |
ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ E HIJOS SL | Administrador Solidario | 02/11/2018 | |
ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ E HIJOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/09/2014 |
VINCULACIONES DE MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA
Empresa: CARTAGO MARPOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maria Angeles Sanchez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 197, I/A 32 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-30
Empresa: CARTAGO MARPOL SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Sanchez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 197, I/A 24 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-30
Empresa: CARTAGO MARPOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maria Angeles Sanchez Garcia
- Purificacion Sanchez Garcia
- Soledad Garcia Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 69, S 8, H MU 197, I/A 22 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-30
Empresa: CARTAGO MARPOL SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Sanchez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 69, S 8, H MU 197, I/A 21 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-30
Empresa: CARTAGO MARPOL SL
Administrador Solidario
- Maria Angeles Sanchez Garcia
- Purificacion Sanchez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 69, S 8, H MU 197, I/A 21 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-30
Empresa: ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Maria Angeles Sanchez Garcia
- Purificacion Sanchez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 84, S 8, H MU 3236, I/A 7 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-30
Empresa: ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ E HIJOS SL
Consejero
- Alejandro Sanchez Ruiz
- Maria Angeles Sanchez Garcia
- Purificacion Sanchez Garcia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 84, S 8, H MU 3236, I/A 7 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-30
Empresa: CARTAGO MARPOL SL
Administrador Solidario
- Maria Angeles Sanchez Garcia
- Purificacion Sanchez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 14, S 8, H MU 197, I/A 20 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-30
Empresa: CARTAGO MARPOL SL
Consejero
- Alejandro Sanchez Ruiz
- Maria Angeles Sanchez Garcia
- Purificacion Sanchez Garcia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 14, S 8, H MU 197, I/A 20 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-30
Empresa: ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ E HIJOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maria Angeles Sanchez Garcia
- Purificacion Sanchez Garcia
Consejero
- Alejandro Sanchez Ruiz
- Maria Angeles Sanchez Garcia
- Purificacion Sanchez Garcia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 82, S 8, H MU 3236, I/A 6 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-30
VER MAS ACTOS
Información de MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA
Mostramos los datos de MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos