AURELIO ROMERO JURADO
Informe ejecutivo de AURELIO ROMERO JURADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AURELIO ROMERO JURADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTAGO MARPOL SL | Secretario | 02/11/2018 | |
ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ E HIJOS SL | Secretario | 17/09/2014 | 02/11/2018 |
ASESORIA DE EMPRESAS LA UNION SL | Consejero Delegado Solidario | 14/06/2012 | |
ASESORIA DE EMPRESAS LA UNION SL | Consejero | 14/06/2012 | |
CARTAGO TECNICA SL | Consejero | 09/08/2010 | |
CARTAGO TECNICA SL | Secretario | 09/08/2010 | |
CARTAGO TECNICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/08/2010 |
VINCULACIONES DE AURELIO ROMERO JURADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AURELIO ROMERO JURADO
Empresa: ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ E HIJOS SL
Presidente
Secretario
- Aurelio Romero Jurado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 84, S 8, H MU 3236, I/A 7 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-30
Empresa: CARTAGO MARPOL SL
Presidente
Secretario
- Aurelio Romero Jurado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 14, S 8, H MU 197, I/A 20 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-30
Empresa: ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ E HIJOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
- Aurelio Romero Jurado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 82, S 8, H MU 3236, I/A 6 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-30
Empresa: ASESORIA DE EMPRESAS LA UNION SL
Consejero Delegado Solidario
- Aurelio Romero Jurado
- Francisco-jose Gonzalez Diaz
- Juan Zapata Conesa
Consejero
- Aurelio Romero Jurado
- Francisco-jose Gonzalez Diaz
- Juan Zapata Conesa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 49, S 8, H MU 67278, I/A 2 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-30
Empresa: CARTAGO TECNICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alejandro Sanchez Ruiz
- Aurelio Romero Jurado
- Fernando Del Rio Alcedo
- Purificacion Sanchez Garcia
Consejero
- Alejandro Sanchez Ruiz
- Aurelio Romero Jurado
- Fernando Del Rio Alcedo
- Purificacion Sanchez Garcia
Liquidador
Presidente
Secretario
- Aurelio Romero Jurado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 51, S 8, H MU 47921, I/A 3 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-30
Información de AURELIO ROMERO JURADO
Mostramos los datos de AURELIO ROMERO JURADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AURELIO ROMERO JURADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos