MARIA ANGELES NICOLAS ARCE
Informe ejecutivo de MARIA ANGELES NICOLAS ARCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARIA ANGELES NICOLAS ARCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES AGRICOLAS E INMOBILIARIAS PETUNIA SL | Liquidador Solidario | 09/09/2020 |
VINCULACIONES DE MARIA ANGELES NICOLAS ARCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ANGELES NICOLAS ARCE
Empresa: GN DESIGN GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 175, S 8, H MU 14727, I/A 20 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
Liquidador Solidario
- Francisco Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 181, S 8, H MU 7541, I/A 25 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-30
Administrador Mancomunado
- Francisco Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 181, S 8, H MU 7541, I/A 25 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-30
Empresa: GN DESIGN GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 174, S 8, H MU 14727, I/A 18 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-30
Empresa: GN DESIGN GROUP SL
Consejero
- Francisco Nicolas Arce
- Javier Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Secretario
- Maria Angeles Nicolas Arce
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 174, S 8, H MU 14727, I/A 18 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-30
Administrador Mancomunado
- Francisco Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 181, S 8, H MU 7541, I/A 24 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-30
Consejero Delegado
- Maria Angeles Nicolas Arce
Consejero
- Francisco Nicolas Arce
- Javier Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Presidente
- Maria Angeles Nicolas Arce
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 181, S 8, H MU 7541, I/A 24 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-30
Empresa: GN ACTIVE SL
Consejero
- Francisco Nicolas Arce
- Javier Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Maria Angeles Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 217, S 8, H MU 2206, I/A C (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-30
Empresa: EQUIPO COMERCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Francisco Nicolas Arce
- Gema Nicolas Arce
- Javier Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Maria Angeles Nicolas Arce
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 212, S 8, H MU 2639, I/A B (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-30
Empresa: EQUIPO COMERCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Francisco Nicolas Arce
- Gema Nicolas Arce
- Javier Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Maria Angeles Nicolas Arce
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 211, S 8, H MU 2639, I/A 30 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-30
VER MAS ACTOS
Información de MARIA ANGELES NICOLAS ARCE
Mostramos los datos de MARIA ANGELES NICOLAS ARCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ANGELES NICOLAS ARCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos