JAVIER NICOLAS ARCE
Informe ejecutivo de JAVIER NICOLAS ARCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JAVIER NICOLAS ARCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELAS Y TEJIDOS SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2023 | |
STILO THADER 2011 SL | Administrador Unico | 01/02/2023 | |
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LA RADA SL | Administrador Unico | 01/02/2023 | |
ARREGLADAS FASHION SHOP SL | Administrador Unico | 01/02/2023 | |
INICIATIVAS INDUSTRIALES EL GALEON SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2023 | |
PROYECTOS MOBILIARIOS GLADIUS SL | Administrador Unico | 01/02/2023 | |
AGRICOLA FUENTE DE LA SABINA SL | Administrador Unico | 01/02/2023 | |
PROMOCIONES AGRICOLAS E INMOBILIARIAS PETUNIA SL | Apoderado Solidario | 26/04/2017 |
VINCULACIONES DE JAVIER NICOLAS ARCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIER NICOLAS ARCE
Empresa: GN DESIGN GROUP SL
Apoderado Solidario
- Francisco Nicolas Arce
- Javier Nicolas Arce
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 175, S 8, H MU 14727, I/A 20 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
Empresa: AGRICOLA FUENTE DE LA SABINA SL
Administrador Unico
- Javier Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 155, S 8, H MU 60589, I/A 9 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-30
Empresa: ARREGLADAS FASHION SHOP SL
Administrador Unico
- Javier Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 152, S 8, H MU 88913, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-30
Empresa: PROYECTOS MOBILIARIOS GLADIUS SL
Administrador Unico
- Javier Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2415 , F 111, S 8, H MU 59842, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-30
Administrador Unico
- Javier Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 128, S 8, H MU 1357, I/A 15 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-30
Administrador Mancomunado
- Javier Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 70, S 8, H MU 64528, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-30
Empresa: STILO THADER 2011 SL
Administrador Unico
- Javier Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 152, S 8, H MU 76506, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-30
Empresa: TELAS Y TEJIDOS SL
Administrador Mancomunado
- Javier Nicolas Arce
- Mariano Zapata Manrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 18, S 8, H MU 93126, I/A 3 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-30
Empresa: GN DESIGN GROUP SL
Consejero
- Francisco Nicolas Arce
- Javier Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Javier Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 174, S 8, H MU 14727, I/A 18 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-30
Consejero Delegado
Consejero
- Francisco Nicolas Arce
- Javier Nicolas Arce
- Maria Angeles Nicolas Arce
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Javier Nicolas Arce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 181, S 8, H MU 7541, I/A 24 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-30
VER MAS ACTOS
Información de JAVIER NICOLAS ARCE
Mostramos los datos de JAVIER NICOLAS ARCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIER NICOLAS ARCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos