MARGARIT MARTINEZ MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de MARGARIT MARTINEZ MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARGARIT MARTINEZ MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PI ELIMAR SL | Administrador Solidario | 30/12/2021 |
VINCULACIONES DE MARGARIT MARTINEZ MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGARIT MARTINEZ MARIA AMPARO
Empresa: TETANA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Castellano Margarit Claudia
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Margarit Martinez Maria Amparo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31547 , F 7, S 8, H M 567757, I/A 7 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: PI ELIMAR SL
Administrador Solidario
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603, L 916, F 136, S 8, H V 12619, I/A 7 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-46
Empresa: TETANA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Castellano Margarit Claudia
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Presidente
Secretario
- Margarit Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31547 , F 6, S 8, H M 567757, I/A 6 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: ACTUACIONES CASTELLMAR SL
Administrador Solidario
- Castellano Benlloch Jose Vicente
- Margarit Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6560, L 3864, F 114, S 8, H V 70419, I/A 5 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
Empresa: TETANA DE INVERSIONES SICAV
Apoderado Solidario
- Castellano Margarit Claudia
- Loureiro Botana Maria Concepcion
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Apoderado
Consejero
- Castellano Margarit Claudia
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Margarit Martinez Maria Amparo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31547 , F 1, S 8, H M 567757, I/A 1 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Información de MARGARIT MARTINEZ MARIA AMPARO
Mostramos los datos de MARGARIT MARTINEZ MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGARIT MARTINEZ MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos