MARGARIT MARTINEZ ALICIA
Informe ejecutivo de MARGARIT MARTINEZ ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARGARIT MARTINEZ ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PI ELIMAR SL | Administrador Solidario | 30/12/2021 | |
ALIPROMO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 02/12/2016 |
VINCULACIONES DE MARGARIT MARTINEZ ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGARIT MARTINEZ ALICIA
Empresa: TETANA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Castellano Margarit Claudia
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31547 , F 7, S 8, H M 567757, I/A 7 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: PI ELIMAR SL
Administrador Solidario
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603, L 916, F 136, S 8, H V 12619, I/A 7 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-46
Empresa: TETANA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Castellano Margarit Claudia
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31547 , F 6, S 8, H M 567757, I/A 6 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: ALIPROMO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Margarit Martinez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10204, L 7486, F 201, S 8, H V 173579, I/A 1 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-46
Empresa: TETANA DE INVERSIONES SICAV
Apoderado Solidario
- Castellano Margarit Claudia
- Loureiro Botana Maria Concepcion
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Apoderado
Consejero
- Castellano Margarit Claudia
- Margarit Martinez Alicia
- Margarit Martinez Maria Amparo
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31547 , F 1, S 8, H M 567757, I/A 1 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Información de MARGARIT MARTINEZ ALICIA
Mostramos los datos de MARGARIT MARTINEZ ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGARIT MARTINEZ ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos