MARCOS ROMERO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MARCOS ROMERO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARCOS ROMERO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO INVERSIS SA | Apoderado Solidario | 11/05/2023 | |
MUTUAMAD MOBILITY SL | Apoderado Solidario | 16/10/2020 | |
MUTUACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado Solidario | 16/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARCOS ROMERO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS ROMERO MONTSERRAT
Empresa: BANCO INVERSIS SA
Apoderado
- Marcos Romero Montserrat
- Marcos Romero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30629 , F 224, S 8, H M 291233, I/A 350 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: BANCO INVERSIS SA
Apoderado Solidario
- Aparicio Alvarez Paloma
- Garcia Cordo Miguel
- Garcia Cordo Miguel
- Lage Perez Jesus
- Marcos Romero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30629 , F 216, S 8, H M 291233, I/A 345 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Empresa: MUTUACTIVOS PENSIONES SA S.G.F.P
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Marcos Romero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6553 , F 213, S 8, H M 106657, I/A 73 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Empresa: BANCO INVERSIS SA
Apoderado
- Lage Perez Jesus
- Marcos Romero Montserrat
- Martin Vega Salvador
- Plaza Jimenez Carlos-miguel
- Vallejo Garcia Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30629 , F 210, S 8, H M 291233, I/A 338 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: MUTUAMAD INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Marcos Romero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40024 , F 169, S 8, H M 711132, I/A 8 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Faba Tortosa Ana
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Mario Christophe
- Pindado Delgado Fernando Carmelo
- Villa Oliveros Maria Milagros
- Villa Oliveros Maria Milagros
- Villa Oliveros Maria Milagros
Apoderado Solidario
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Marcos Romero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34054 , F 122, S 1, H 4, I/A 189 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Marcos Romero Montserrat
Apoderado
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Ballesteros Martinez Fernando
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Garcia De La Fuente Carlos
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Kirkpatrick De La Vega Jaime
- Marcos Romero Montserrat
- Mario Christophe
- Villa Oliveros Maria Milagros
- Villa Oliveros Maria Milagros
- Villamor Zambrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37203 , F 120, S 8, H M 330158, I/A 97 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: MUTUAMAD SHARING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Del Rio Aynat Jesus
- Faba Tortosa Ana
- Garcia De La Fuente Carlos
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Granados Curiel Juan Manuel
- Mario Christophe
- Mestre Garcia Ernesto
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Villa Oliveros Maria Milagros
Apoderado Solidario
Apoderado
- Marcos Romero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39859 , F 116, S 8, H M 708057, I/A 9 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: BANCO INVERSIS SA
Apoderado
- Marcos Romero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30629 , F 204, S 8, H M 291233, I/A 335 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: SERGESI SYG AIE
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Marcos Romero Montserrat
Apoderado
- Ballesteros Martinez Fernando
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Garcia De La Fuente Carlos
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Kirkpatrick De La Vega Jaime
- Kirkpatrick De La Vega Jaime
- Mario Christophe
- Villa Oliveros Maria Milagros
- Villa Oliveros Maria Milagros
- Villamor Zambrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28386 , F 220, S 8, H M 511187, I/A 35 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-28
VER MAS ACTOS
Información de MARCOS ROMERO MONTSERRAT
Mostramos los datos de MARCOS ROMERO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS ROMERO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos