MARCOS CORREGIDOR MARIA PALOMA
Informe ejecutivo de MARCOS CORREGIDOR MARIA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS CORREGIDOR MARIA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | Apoderado | 21/08/2024 | |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | Apoderado Solidario | 01/10/2019 | |
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | Apoderado | 26/09/2019 | |
IBERDROLA ESPAÑA SA | Apoderado | 12/09/2019 | |
IBERDROLA GENERACION SA | Apoderado | 27/09/2017 |
VINCULACIONES DE MARCOS CORREGIDOR MARIA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS CORREGIDOR MARIA PALOMA
Apoderado
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Navas Garaballo Susana
- Rodriguez-quiroga Torres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 27057, I/A 512 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-48
Empresa: BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Castellanos Cruz Tomas Angel
- Marcos Corregidor Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32868 , F 213, S 8, H M 591711, I/A 11 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Boya Maria Isabel
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Montero Garcia-andrade Jaime
- Pinilla Risueño Raul
- Rodriguez-quiroga Torres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9335, L 6617, F 112, S 8, H V 144008, I/A 89 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-46
Apoderado
- Fernandez Boya Maria Isabel
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Montero Garcia-andrade Jaime
- Pinilla Risueño Raul
- Rodriguez-quiroga Torres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5521 , F 50, S 8, H BI 27057, I/A 386 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-48
Empresa: IBERDROLA ESPAÑA SA
Apoderado
- Fernandez Boya Maria Isabel
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Montero Garcia-andrade Jaime
- Pinilla Risueño Raul
- Rios Canovas Jose Luis
- Rodriguez-quiroga Torres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5601 , F 207, S 8, H BI 63980, I/A 103 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Empresa: BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Garcia Fernandez Antonio
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Pinilla Risueño Raul Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32868 , F 211, S 8, H M 591711, I/A 9 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: IBERDROLA GENERACION SA
Apoderado
- Fernandez Boya Maria Isabel
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Pinilla Risueño Raul
- Rodriguez Quiroga Menendez Carlos
- Rodriguez-quiroga Torres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5454 , F 52, S 8, H BI 27059, I/A 271 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Información de MARCOS CORREGIDOR MARIA PALOMA
Mostramos los datos de MARCOS CORREGIDOR MARIA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS CORREGIDOR MARIA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos