MONTERO GARCIA-ANDRADE JAIME
Informe ejecutivo de MONTERO GARCIA-ANDRADE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTERO GARCIA-ANDRADE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | Apoderado Solidario | 01/10/2019 | |
IBERDROLA ESPAÑA SA | Apoderado | 12/09/2019 |
VINCULACIONES DE MONTERO GARCIA-ANDRADE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO GARCIA-ANDRADE JAIME
Apoderado
- Fernandez Boya Maria Isabel
- Montero Garcia-andrade Jaime
- Pinilla Risueño Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 27057, I/A 511 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-48
Empresa: IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Boya Maria Isabel
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Montero Garcia-andrade Jaime
- Pinilla Risueño Raul
- Rodriguez-quiroga Torres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9335, L 6617, F 112, S 8, H V 144008, I/A 89 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-46
Apoderado
- Fernandez Boya Maria Isabel
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Montero Garcia-andrade Jaime
- Pinilla Risueño Raul
- Rodriguez-quiroga Torres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5521 , F 50, S 8, H BI 27057, I/A 386 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-48
Empresa: IBERDROLA ESPAÑA SA
Apoderado
- Fernandez Boya Maria Isabel
- Marcos Corregidor Maria Paloma
- Montero Garcia-andrade Jaime
- Pinilla Risueño Raul
- Rios Canovas Jose Luis
- Rodriguez-quiroga Torres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5601 , F 207, S 8, H BI 63980, I/A 103 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Información de MONTERO GARCIA-ANDRADE JAIME
Mostramos los datos de MONTERO GARCIA-ANDRADE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO GARCIA-ANDRADE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos