MARCO MOLINA ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de MARCO MOLINA ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCO MOLINA ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION CERRILLARES SL | Administrador Mancomunado | 03/10/2023 | |
ST BECERRIL RENOVABLES SL | Apoderado | 31/03/2022 | |
CEE PARQUE SOLAR CLEAN ENERGIES SL | Apoderado Solidario | 27/12/2021 | |
GRIJOTA RENOVABLES SL | Apoderado | 23/08/2021 | |
EDERGY LOGISTIC SL | Administrador Unico | 19/02/2019 |
VINCULACIONES DE MARCO MOLINA ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO MOLINA ANTONIO JESUS
Empresa: UNION CERRILLARES SL
Administrador Mancomunado
- Marco Garcia Pascual
- Marco Molina Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 775, F 180, S 8, H AB 27802, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-02
Empresa: UNION CERRILLARES SL
Administrador Unico
- Marco Molina Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 775, F 180, S 8, H AB 27802, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-02
Empresa: FOTOVOLTAICA ESCUDERO SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Anel Viera Fernando
- Cuartero Picazo Juan Damian
- Lopez Gimenez Julio Alberto
- Marco Molina Antonio Jesus
- Zaragoza Zaragoza Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44695 , F 60, S 8, H M 786982, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: ST BECERRIL RENOVABLES SL
Apoderado
- Chagra Lisandro Gabriel
- Marco Molina Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42228 , F 54, S 8, H M 747581, I/A 2 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Apoderado Solidario
- Lopez Gimenez Julio Alberto
- Marco Molina Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10855, L 8134, F 61, S 8, H V 193851, I/A 7 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-46
Empresa: FOTOVOLTAICA ESCUDERO SL
Apoderado
- Anel Viera Fernando
- Lopez Gimenez Julio Alberto
- Marco Molina Antonio Jesus
- Zaragoza Zaragoza Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10616, L 7897, F 12, S 8, H V 185857, I/A 8 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
Empresa: GRIJOTA RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Marco Molina Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41379 , F 115, S 8, H M 733317, I/A 2 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: UNION CERRILLARES SL
Administrador Unico
- Marco Molina Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 775, F 180, S 8, H AB 27802, I/A 2 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-02
Empresa: EDERGY LOGISTIC SL
Administrador Unico
- Marco Molina Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004, L 768, F 104, S 8, H AB 27331, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-02
Información de MARCO MOLINA ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de MARCO MOLINA ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO MOLINA ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos