CUARTERO PICAZO JUAN DAMIAN
Informe ejecutivo de CUARTERO PICAZO JUAN DAMIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE CUARTERO PICAZO JUAN DAMIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRIED FORWARD SL | Administrador Unico | 15/11/2018 | |
FOTOVOLTAICA ZARASOL DELTA SL | Apoderado Solidario | 21/08/2018 | |
FOTOVOLTAICA ZARASOL GAMA SL | Apoderado Solidario | 21/08/2018 | |
FOTOVOLTAICA CERRILLARES SL | Apoderado Solidario | 17/08/2018 |
VINCULACIONES DE CUARTERO PICAZO JUAN DAMIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUARTERO PICAZO JUAN DAMIAN
Empresa: BONETE FOTOVOLTAICA 4 SL
Administrador Mancomunado
- Cogolludo Sobrino Jose Luis
- Cuartero Picazo Juan Damian
- Fernandez Cortes Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35416 , F 44, S 8, H M 636609, I/A 5 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: FOTOVOLTAICA ESCUDERO SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Anel Viera Fernando
- Cuartero Picazo Juan Damian
- Lopez Gimenez Julio Alberto
- Marco Molina Antonio Jesus
- Zaragoza Zaragoza Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44695 , F 60, S 8, H M 786982, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: ZAVI PROPIEDADES SL
Consejero
- Cuartero Picazo Juan Damian
Secretario
- Cuartero Picazo Juan Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10292, L 7573, F 215, S 8, H V 176538, I/A 4 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-46
Empresa: AGRUPACION SOLAR FOTOVOLTAICA SL
Administrador Mancomunado
- Cuartero Picazo Juan Damian
- Fajardo Lopez Maria Pilar
- Tebar Morcillo Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884, L 648, F 219, S 8, H AB 16399, I/A 7 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-02
Empresa: ABOLENGO SOLAR SL
Apoderado
- Cuartero Picazo Juan Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979, L 743, F 73, S 8, H AB 25748, I/A 6 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-02
Empresa: THREE A RENEWABLES SL
Administrador Mancomunado
- Cuartero Picazo Juan Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35731 , F 95, S 8, H M 642088, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: MORPINAMA ASOCIADOS SL
Consejero
- Cuartero Picazo Juan Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997, L 761, F 18, S 8, H AB 24278, I/A 6 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-02
Empresa: CARRIED FORWARD SL
Administrador Unico
- Cuartero Picazo Juan Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999, L 763, F 157, S 8, H AB 27106, I/A 1 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-02
Empresa: GESTORA Y DESARROLLOS HOSTELEROS SL
Apoderado
- Cuartero Picazo Juan Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 717, F 183, S 8, H AB 24666, I/A 3 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-02
Empresa: HUNTER TECHNOLOGY ALBACETE SL
Apoderado Solidario
- Cuartero Picazo Juan Damian
- Moreno Sanchez Juan Jose
Apoderado
- Cuartero Picazo Juan Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958, L 722, F 199, S 8, H AB 17864, I/A 20 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-02
VER MAS ACTOS
Información de CUARTERO PICAZO JUAN DAMIAN
Mostramos los datos de CUARTERO PICAZO JUAN DAMIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUARTERO PICAZO JUAN DAMIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos