MARCELLO MASI
Informe ejecutivo de MARCELLO MASI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCELLO MASI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DATASENSING IBERICA SA | Administrador Unico | 28/01/2021 | 07/06/2021 |
DATASENSING IBERICA SA | Administrador Unico | 09/03/2016 | 28/01/2021 |
DATASENSING IBERICA SA | Administrador Unico | 03/02/2011 | 09/03/2016 |
DATASENSING IBERICA SA | Administrador Solidario | 14/07/2010 | 03/02/2011 |
VINCULACIONES DE MARCELLO MASI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCELLO MASI
Empresa: MICRO DETECTORS IBERICA SA
Administrador Unico
- Marcello Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 218, S 8, H B 16711, I/A 33 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Empresa: MICRO DETECTORS IBERICA SA
Administrador Unico
- Marcello Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 218, S 8, H B 16711, I/A 32 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-08
Empresa: MICRO DETECTORS IBERICA SA
Administrador Unico
- Marcello Masi
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 217, S 8, H B 16711, I/A 30 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: DIELL IBERICA SA
Administrador Unico
- Marcello Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 214, S 8, H B 16711, I/A 25 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Empresa: DIELL IBERICA SA
Administrador Solidario
- Enrico Giorgione
- Marcello Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 214, S 8, H B 16711, I/A 25 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Empresa: DIELL IBERICA SA
Administrador Solidario
- Marcello Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 214, S 8, H B 16711, I/A 23 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-08
Información de MARCELLO MASI
Mostramos los datos de MARCELLO MASI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCELLO MASI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos