JORNET GARRIDO DANIEL
Informe ejecutivo de JORNET GARRIDO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JORNET GARRIDO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DATASENSING IBERICA SA | Apoderado Solidario | 28/04/2022 | |
DATASENSING IBERICA SA | Apoderado Solidario | 09/03/2016 | |
DATASENSING IBERICA SA | Apoderado | 26/02/2013 |
VINCULACIONES DE JORNET GARRIDO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORNET GARRIDO DANIEL
Empresa: DATASENSING IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Jornet Garrido Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 219, S 8, H B 16711, I/A 35 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: MICRO DETECTORS IBERICA SA
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Jornet Garrido Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 217, S 8, H B 16711, I/A 30 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: MICRO DETECTORS IBERICA SA
Apoderado
- Jornet Garrido Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37716 , F 216, S 8, H B 16711, I/A 29 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: DATASENSOR IBERICA SL
Consejero
- Enzo Fei
- Jornet Garrido Daniel
- Lamberto Girolomoni
Presidente
- Jornet Garrido Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38440 , F 191, S 8, H B 324592, I/A 1 N (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: DATASENSOR IBERICA SL
Liquidador
- Jornet Garrido Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38440 , F 192, S 8, H B 324592, I/A 2 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Empresa: DATALOGIC AUTOMATION IBERIA
REPR.PERMAN.
- Jornet Garrido Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40631 , F 3, S 8, H B 370073, I/A 3 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-08
Empresa: DATALOGIC AUTOMATION IBERIA
REPR.PERMAN.
- Jornet Garrido Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40631 , F 2, S 8, H B 370073, I/A 2 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Información de JORNET GARRIDO DANIEL
Mostramos los datos de JORNET GARRIDO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORNET GARRIDO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos