MARAZUELA AZPIROZ SUSANA
Informe ejecutivo de MARAZUELA AZPIROZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARAZUELA AZPIROZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEJAROA SL | Secretario | 07/02/2023 | |
LEJAROA SL | Consejero | 07/02/2023 | |
MOSUPE SL | Consejero | 13/08/2012 | |
ALLAS SL | Consejero | 13/08/2012 |
VINCULACIONES DE MARAZUELA AZPIROZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARAZUELA AZPIROZ SUSANA
Empresa: KILKENNY RESTAURACION SL
Liquidador Solidario
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34132 , F 85, S 8, H M 613953, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: KILKENNY RESTAURACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34132 , F 85, S 8, H M 613953, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: LEJAROA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
Secretario
- Marazuela Azpiroz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23468 , F 142, S 8, H M 421007, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: LEJAROA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Servan Consuelo
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
- Martinez Gonzalez Juan Antonio
Presidente
Secretario
- Marazuela Azpiroz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23468 , F 142, S 8, H M 421007, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: KILKENNY RESTAURACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34132 , F 83, S 8, H M 613953, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Empresa: ALLAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Servan Consuelo
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22928 , F 146, S 8, H M 283683, I/A 13 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28
Empresa: ALLAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Servan Consuelo
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
Secretario
- Marazuela Azpiroz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22928 , F 146, S 8, H M 283683, I/A 13 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28
Empresa: MOSUPE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4483 , F 39, S 8, H M 74227, I/A 15 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28
Empresa: MOSUPE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Servan Consuelo
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
Secretario
- Marazuela Azpiroz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4483 , F 39, S 8, H M 74227, I/A 15 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28
Empresa: ALLAS SL
Consejero
- Garcia Servan Consuelo
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
Secretario
- Marazuela Azpiroz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22928 , F 145, S 8, H M 283683, I/A 11 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Información de MARAZUELA AZPIROZ SUSANA
Mostramos los datos de MARAZUELA AZPIROZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARAZUELA AZPIROZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos