MARAZUELA AZPIROZ MONICA
Informe ejecutivo de MARAZUELA AZPIROZ MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARAZUELA AZPIROZ MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LESTER Y ROCHE SL | Administrador Solidario | 19/01/2024 | |
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI SA | Apoderado | 07/11/2023 | |
LEJAROA SL | Presidente | 07/02/2023 | |
LEJAROA SL | Consejero | 07/02/2023 | |
LEJAROA SL | Consejero Delegado Solidario | 07/02/2023 | |
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 09/08/2021 | |
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI SA | Presidente | 16/12/2019 | |
TURDETANA SOLAR SL | Administrador Unico | 25/01/2019 | |
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI SA | Consejero | 28/11/2017 | |
MOSUPE SL | Presidente | 13/08/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARAZUELA AZPIROZ MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARAZUELA AZPIROZ MONICA
Empresa: KILKENNY RESTAURACION SL
Liquidador Solidario
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34132 , F 85, S 8, H M 613953, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: KILKENNY RESTAURACION SL
Consejero Delegado Solidario
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
Consejero
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
- Marazuela Azpiroz Monica
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34132 , F 85, S 8, H M 613953, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: LESTER Y ROCHE SL
Administrador Solidario
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Martinez Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21442 , F 158, S 8, H M 381328, I/A 3 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: LESTER Y ROCHE SL
Administrador Unico
- Marazuela Azpiroz Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21442 , F 158, S 8, H M 381328, I/A 3 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Apoderado
- Lapastora Turpin Oscar
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Paniagua Guijarro Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39894 , F 127, S 8, H M 630349, I/A 29 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Apoderado
- Lapastora Turpin Oscar
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Martinez Gonzalez Juan Antonio
- Unzueta Mata Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39894 , F 127, S 8, H M 630349, I/A 29 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Consejero
- Marazuela Azpiroz Monica
Presidente
- Marazuela Azpiroz Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39894 , F 126, S 8, H M 630349, I/A 27 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: LEJAROA SL
Consejero Delegado Solidario
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
Consejero
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
Presidente
- Marazuela Azpiroz Monica
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23468 , F 142, S 8, H M 421007, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: LEJAROA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Servan Consuelo
- Marazuela Azpiroz Monica
- Marazuela Azpiroz Pedro
- Marazuela Azpiroz Susana
- Martinez Gonzalez Juan Antonio
Presidente
- Marazuela Azpiroz Monica
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23468 , F 142, S 8, H M 421007, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Apoderado Solidario
- Lapastora Turpin Oscar
- Marazuela Azpiroz Monica
- Martinez Gonzalez Juan Antonio
- Martinez Saenz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39894 , F 123, S 8, H M 630349, I/A 22 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
VER MAS ACTOS
Información de MARAZUELA AZPIROZ MONICA
Mostramos los datos de MARAZUELA AZPIROZ MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARAZUELA AZPIROZ MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos