MANZANO CARRASCO JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de MANZANO CARRASCO JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANZANO CARRASCO JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREFABRICADOS MANZANO SL | Administrador Solidario | 06/02/2020 | |
CORRAL CONCEJO SL | Consejero Delegado Solidario | 18/06/2019 | |
CORRAL CONCEJO SL | Consejero | 18/06/2019 | |
CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL | Vicepresidente | 06/09/2016 | |
CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 18/10/2012 | |
CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL | Consejero | 18/10/2012 |
VINCULACIONES DE MANZANO CARRASCO JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO CARRASCO JUAN FRANCISCO
Empresa: CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cayuela Arjona Manuel
- De La Villa Vega Andres
- Garcia Gonzalez Francisco Javier
- Manzano Carrasco Juan Francisco
- Ramon Jose Corvillo Vera
Consejero
- Cayuela Arjona Manuel
- De La Villa Vega Andres
- Garcia Gonzalez Francisco Javier
- Manzano Carrasco Juan Francisco
- Ramon Jose Corvillo Vera
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Manzano Carrasco Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 207, S 8, H BA 17506, I/A 10 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-06
Empresa: PREFABRICADOS MANZANO SL
Administrador Solidario
- CORRAL CONCEJO SL
- Manzano Carrasco Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410, L 238, F 216, S 8, H CC 1887, I/A 10 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-10
Empresa: PREFABRICADOS MANZANO SL
Administrador Solidario
- Manzano Carrasco Domingo
- Manzano Carrasco Francisco
- Manzano Carrasco Juan Francisco
- Manzano Carrasco Narciso
- Manzano Polo Epifanio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410, L 238, F 216, S 8, H CC 1887, I/A 10 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-10
Empresa: CORRAL CONCEJO SL
Consejero Delegado Solidario
- Manzano Carrasco Antonio
- Manzano Carrasco Domingo
- Manzano Carrasco Juan Francisco
- Manzano Carrasco Narciso
Consejero
- Manzano Carrasco Antonio
- Manzano Carrasco Domingo
- Manzano Carrasco Juan Francisco
- Manzano Carrasco Narciso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39201 , F 44, S 8, H M 696381, I/A 1 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aparicio Sanchez Alejandro
- Corvillo Vera Ramon Jose
- De La Villa Vega Andres
- Garcia Gonzalez Francisco Javier
- Manzano Carrasco Juan Francisco
Consejero
- Aparicio Sanchez Alejandro
- Corvillo Vera Ramon Jose
- De La Villa Vega Andres
- Garcia Gonzalez Francisco Javier
- Manzano Carrasco Juan Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 115, S 8, H BA 17506, I/A 9 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-06
Empresa: CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL
Vicepresidente
- Manzano Carrasco Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 115, S 8, H BA 17506, I/A 9 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-06
Empresa: PREFABRICADOS MANZANO SL
Administrador Solidario
- Manzano Carrasco Domingo
- Manzano Carrasco Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410, L 238, F 214, S 8, H CC 1887, I/A 4 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-10
Empresa: CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aparicio Sanchez Alejandro
- Cayuela Arjona Manuel
- Corvillo Vera Ramon Jose
- De La Villa Vega Andres
- Garcia Gonzalez Francisco Javier
- Manzano Carrasco Juan Francisco
Consejero
- Aparicio Sanchez Alejandro
- Cayuela Arjona Manuel
- Corvillo Vera Ramon Jose
- De La Villa Vega Andres
- Garcia Gonzalez Francisco Javier
- Manzano Carrasco Juan Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 112, S 8, H BA 17506, I/A 6 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-06
Información de MANZANO CARRASCO JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de MANZANO CARRASCO JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO CARRASCO JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos