CAYUELA ARJONA MANUEL
Informe ejecutivo de CAYUELA ARJONA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAYUELA ARJONA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/11/2020 | |
CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL | Consejero | 11/11/2020 |
VINCULACIONES DE CAYUELA ARJONA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAYUELA ARJONA MANUEL
Empresa: CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 207, S 8, H BA 17506, I/A 10 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-06
Empresa: CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cayuela Arjona Manuel
Consejero
- Cayuela Arjona Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 115, S 8, H BA 17506, I/A 9 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-06
Empresa: CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 112, S 8, H BA 17506, I/A 6 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-06
Empresa: CONSORCIO EXTREMEÑO DEL COMERCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cayuela Arjona Manuel
- Corvillo Vera Ramon Jose
- De La Villa Vega Andres
- Escobar Portero Joaquin
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 112, S 8, H BA 17506, I/A 6 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-06
Empresa: HIJOS DE MANUEL CAYUELA SL
Liquidador Solidario
- Cayuela Arjona Emilio
- Cayuela Arjona Juan
- Cayuela Arjona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441, L 269, F 173, S 8, H CC 4451, I/A 5 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-10
Empresa: HIJOS DE MANUEL CAYUELA SL
Administrador Solidario
- Cayuela Arjona Emilio
- Cayuela Arjona Juan
- Cayuela Arjona Manuel
- Cayuela Arjona Maria Del Salobrar Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441, L 269, F 173, S 8, H CC 4451, I/A 5 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-10
Información de CAYUELA ARJONA MANUEL
Mostramos los datos de CAYUELA ARJONA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAYUELA ARJONA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos