MANUEL ROLLE PIGUEIRAS
Informe ejecutivo de MANUEL ROLLE PIGUEIRAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MANUEL ROLLE PIGUEIRAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS MODAS CANTARRANA SL | Administrador Solidario | 05/06/2012 | 20/04/2022 |
PROMOCIONES ABRELA SL | Administrador Solidario | 08/06/2016 | |
RESTAURANTE CANTARRANA SL | Administrador Unico | 18/03/2011 | 27/05/2016 |
PARRILLADA PLAYAMAR SL | Administrador Unico | 02/11/2010 | 26/10/2015 |
INMOBILIARIA SEIRAMAR SL | Administrador Solidario | 27/04/2015 | |
PARRILLADA PLAYAMAR SL | Administrador Solidario | 03/04/2009 | 02/11/2010 |
VINCULACIONES DE MANUEL ROLLE PIGUEIRAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL ROLLE PIGUEIRAS
Empresa: PROMOCIONES ABRELA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Paulino
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 143, S 8, H LU 9287, I/A 4 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-27
Empresa: RESTAURANTE CANTARRANA SL
Administrador Unico
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 28, S 8, H LU 6232, I/A 3 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-27
Empresa: PARRILLADA PLAYAMAR SL
Administrador Unico
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 134, S 8, H LU 13204, I/A 3 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-27
Empresa: INMOBILIARIA SEIRAMAR SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Paulino
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 106, S 8, H LU 10672, I/A 2 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-27
Empresa: NUEVAS MODAS CANTARRANA SL
Administrador Solidario
- Manuel Rolle Pigueiras
- Rolle Prieto Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 46, S 8, H LU 15594, I/A 1 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-27
Empresa: RESTAURANTE CANTARRANA SL
Administrador Unico
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 28, S 8, H LU 6232, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-27
Empresa: PARRILLADA PLAYAMAR SL
Administrador Unico
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 134, S 8, H LU 13204, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-27
Empresa: PARRILLADA PLAYAMAR SL
Administrador Solidario
- Leal Arias Guillermo
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 134, S 8, H LU 13204, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-27
Empresa: PARRILLADA PLAYAMAR SL
Administrador Solidario
- Leal Arias Guillermo
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 131, S 8, H LU 13204, I/A 1 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-27
Información de MANUEL ROLLE PIGUEIRAS
Mostramos los datos de MANUEL ROLLE PIGUEIRAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL ROLLE PIGUEIRAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos