GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ABRELA SL | Administrador Solidario | 08/06/2016 | |
INMOBILIARIA SEIRAMAR SL | Administrador Solidario | 27/04/2015 | |
CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES PAULINO GONZALEZ SL | Administrador Solidario | 01/04/2011 | |
TRANSPORTES OUTRO MAIS SL | Administrador Unico | 10/02/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO
Empresa: PROMOCIONES ABRELA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Paulino
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 143, S 8, H LU 9287, I/A 4 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-27
Empresa: INMOBILIARIA SEIRAMAR SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Paulino
- Manuel Rolle Pigueiras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 106, S 8, H LU 10672, I/A 2 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-27
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Paulino
- Penabad Montesinos Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 186, S 8, H LU 2117, I/A 4 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-27
Empresa: TRANSPORTES OUTRO MAIS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 96, S 8, H LU 10341, I/A 3 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-27
Información de GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos