MANN BENITO PEDRO
Informe ejecutivo de MANN BENITO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANN BENITO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMMA IURIS CONCURSAL SLP | Administrador Solidario | 03/12/2019 | |
SUMMA IURIS CONCURSAL SLP | Soc.Prof. | 03/12/2019 | |
SOLER & MANN ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 08/01/2018 | |
SOLER & MANN ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 22/11/2017 | |
ARTIUS ASESORES SL | Administrador Solidario | 25/09/2013 | |
ESTUDIO JURIDICO M T FERRER SLP | Administrador Solidario | 05/10/2012 | |
ESTUDIO JURIDICO M T FERRER SLP | Soc.Prof. | 21/04/2010 |
VINCULACIONES DE MANN BENITO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANN BENITO PEDRO
Empresa: SUMMA IURIS CONCURSAL SLP
Administrador Solidario
- Fraguas Gutierrez Alberto
- Mann Benito Pedro
- Soler Ferrus Maria
Soc.Prof.
- Fraguas Gutierrez Alberto
- Mann Benito Pedro
- Soler Ferrus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10755, L 8035, F 207, S 8, H V 190547, I/A 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-46
Empresa: MARQUES I SOLER SLP
Administrador Solidario
- Mann Benito Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9162, L 6445, F 109, S 8, H V 138178, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
Empresa: MARQUES I SOLER SLP
Soc.Prof.
- Mann Benito Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9162, L 6445, F 109, S 8, H V 138178, I/A 3 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-46
Empresa: TRADING MINERALROC SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TROSNS
Fecha de Resolución:03/11/2015
Número Procedimiento Concursal:872/2012
Datos Registrales:
Tomo:
9266
Libro:
6549
Folio:
80
Hoja:
8-141679
Inscripción:
3
Fecha Inscripción14/07/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 80, S 8, H V 141679, I/A 3 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-46
Empresa: TRADING MINERALROC SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRADING MINERALROC SL
Nif:B98305634
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Mann Benito Pedro
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TROSNS
Fecha de Resolución:03/11/2015
Número Procedimiento Concursal:872/2012
Datos Registrales:
Tomo:
9266
Libro:
6549
Folio:
80
Hoja:
8-141679
Inscripción:
3
Fecha Inscripción14/07/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 80, S 8, H V 141679, I/A 3 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-46
Empresa: ARTIUS ASESORES SL
Administrador Solidario
- Mann Benito Pedro
- Sabater Bosch Victor Jose
- Salvador Llacer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9684, L 6966, F 38, S 8, H V 155787, I/A 1 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-46
Empresa: ESTUDIO JURIDICO M T FERRER SLP
Administrador Solidario
- Mann Benito Pedro
- Moya Guillen Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8611, L 5899, F 95, S 8, H V 114675, I/A 5 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-46
Empresa: ESTUDIO JURIDICO M T FERRER SLP
Soc.Prof.
- Castella Bonet Carmen Cinta
- Mann Benito Pedro
- Mas Real Agustin
- Moya Guillen Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8474, L 5764, F 46, S 8, H V 114675, I/A 3 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-46
Información de MANN BENITO PEDRO
Mostramos los datos de MANN BENITO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANN BENITO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos