MANGLANO TIRADO LUIS MARIA
Informe ejecutivo de MANGLANO TIRADO LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE MANGLANO TIRADO LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA TECNICA VILA-REAL SL | Administrador Concursal | 19/04/2016 | |
NAAMA-MATER SL | Administrador Concursal | 06/06/2014 | |
CONSTRUCCIONES ACOSTA-SOLIS SL | Administrador Concursal | 01/10/2012 |
VINCULACIONES DE MANGLANO TIRADO LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANGLANO TIRADO LUIS MARIA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMPLEMENTTO JUAN VICENTE MARTINEZ SOLA SL
Nif:B12575080
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Manglano Tirado Luis Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:04/09/2012
Número Procedimiento Concursal:000514/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1102
Libro:
666
Folio:
54
Hoja:
8-18673
Inscripción:
9
Fecha Inscripción13/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102, L 666, F 54, S 8, H CS 18673, I/A 9 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-12
Empresa: LEX CAM ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Manglano Tirado Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837, L 404, F 147, S 8, H CS 11072, I/A 18 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-12
Empresa: QUAIN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Manglano Tirado Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128, L 692, F 17, S 8, H CS 19453, I/A 5 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-12
Empresa: LEX CAM ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Costa Valverde Juan Carlos
- Manglano Tirado Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837, L 404, F 147, S 8, H CS 11072, I/A 17 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-12
Empresa: INGENIERIA TECNICA VILA-REAL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INGENIERIA TECNICA VILA-REAL SL
Nif:B12920344
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Manglano Tirado Luis Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON FRANCISCO GIL MONZO
Fecha de Resolución:05/11/2015
Número Procedimiento Concursal:000560/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1636
Libro:
1198
Folio:
45
Hoja:
8-36011
Inscripción:
2
Fecha Inscripción19/04/2016
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1636, L 1198, F 45, S 8, H CS 36011, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-12
Empresa: DESARROLLO URBANO VILLARREAL SRL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Manglano Tirado Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076, L 640, F 94, S 8, H CS 17976, I/A 12 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-12
Administrador Solidario
- Costa Galindo Juan
- De Guzman Muñoz Ignacio Javier
- Manglano Tirado Luis Maria
- Sanchez De Moutas Hugo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9630, L 6912, F 81, S 8, H V 153949, I/A 3 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-46
Empresa: BENICASIM TERCER MILENIO SL
Administrador Unico
- Manglano Tirado Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988, L 553, F 5, S 8, H CS 15418, I/A 8 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-12
Empresa: MONCOFA NOVA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Arjona Emilio
- Manglano Tirado Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137, L 701, F 72, S 8, H CS 19730, I/A 14 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-12
Empresa: DESARROLLO INDUSTRIAL VILLARREAL SRL
Presidente
Secretario
- Manglano Tirado Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098, L 662, F 95, S 8, H CS 18571, I/A 8 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-12
VER MAS ACTOS
Información de MANGLANO TIRADO LUIS MARIA
Mostramos los datos de MANGLANO TIRADO LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANGLANO TIRADO LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos