MANENT TARRATS JOSE
Informe ejecutivo de MANENT TARRATS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANENT TARRATS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANENT CASANOVAS SA | Administrador Solidario | 13/07/2021 |
VINCULACIONES DE MANENT TARRATS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANENT TARRATS JOSE
Empresa: COMERCIAL MODATEX SL
Liquidador
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24086 , F 197, S 8, H B 64017, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: COMERCIAL MODATEX SL
Administrador
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Liquidador
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24086 , F 197, S 8, H B 64017, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 5, S 8, H B 72739, I/A 44 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 5, S 8, H B 72739, I/A 44 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 4, S 8, H B 72739, I/A 41 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 4, S 8, H B 72739, I/A 41 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 4, S 8, H B 72739, I/A 36 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 4, S 8, H B 72739, I/A 36 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Información de MANENT TARRATS JOSE
Mostramos los datos de MANENT TARRATS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANENT TARRATS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos