MANENT FARRERA CELESTINO
Informe ejecutivo de MANENT FARRERA CELESTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANENT FARRERA CELESTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANENT CASANOVAS SA | Administrador Solidario | 13/07/2021 |
VINCULACIONES DE MANENT FARRERA CELESTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANENT FARRERA CELESTINO
Empresa: COMERCIAL MODATEX SL
Liquidador
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24086 , F 197, S 8, H B 64017, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: COMERCIAL MODATEX SL
Administrador
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Liquidador
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24086 , F 197, S 8, H B 64017, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 5, S 8, H B 72739, I/A 44 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 5, S 8, H B 72739, I/A 44 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 4, S 8, H B 72739, I/A 41 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 4, S 8, H B 72739, I/A 41 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 4, S 8, H B 72739, I/A 36 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Empresa: MANENT CASANOVAS SA
Administrador Solidario
- Manent Farrera Celestino
- Manent Font Joaquin
- Manent Tarrats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34188 , F 4, S 8, H B 72739, I/A 36 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Información de MANENT FARRERA CELESTINO
Mostramos los datos de MANENT FARRERA CELESTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANENT FARRERA CELESTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos