MANCEBO TELLERIA GUILLERMO
Informe ejecutivo de MANCEBO TELLERIA GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANCEBO TELLERIA GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURGUILASER SL | Apoderado Mancomunado | 22/12/2011 | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE MANCEBO TELLERIA GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANCEBO TELLERIA GUILLERMO
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado Mancomunado
- Ibeas Gallo Sonia
- Mancebo Telleria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 175, S 8, H BU 6830, I/A 18 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-09
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado Mancomunado
- Ibeas Gallo Sonia
- Mancebo Telleria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 138, S 8, H BU 6830, I/A 14 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-09
Información de MANCEBO TELLERIA GUILLERMO
Mostramos los datos de MANCEBO TELLERIA GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANCEBO TELLERIA GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos