IBEAS GALLO SONIA
Informe ejecutivo de IBEAS GALLO SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IBEAS GALLO SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURGUILASER SL | Apoderado Mancomunado | 17/11/2015 |
VINCULACIONES DE IBEAS GALLO SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBEAS GALLO SONIA
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado Mancomunado
- Ibeas Gallo Sonia
- Turrientes Marijuan Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687, L 478, F 76, S 8, H BU 6830, I/A 19 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-09
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado
- Ibeas Gallo Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687, L 478, F 76, S 8, H BU 6830, I/A 19 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-09
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado
- Ibeas Gallo Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 175, S 8, H BU 6830, I/A 18 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-09
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado Mancomunado
- Ibeas Gallo Sonia
- Mancebo Telleria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 175, S 8, H BU 6830, I/A 18 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-09
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado Mancomunado
- Ibeas Gallo Sonia
- Mancebo Telleria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 138, S 8, H BU 6830, I/A 14 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-09
Información de IBEAS GALLO SONIA
Mostramos los datos de IBEAS GALLO SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBEAS GALLO SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos