MANAUTE HUMANES ANTONIO
Informe ejecutivo de MANAUTE HUMANES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MANAUTE HUMANES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANAUTE ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 04/01/2024 | |
FINTRACTO SL | Administrador Unico | 21/03/2022 | |
LLANOS DEL REONDON SL | Administrador Unico | 21/03/2022 | |
IMSORTIZ CUBIERTAS SL | Administrador Concursal | 21/06/2012 | 04/01/2021 |
EXPLOTACION AGRICOLA EL ALABARDERO SA MUNICIPAL | Liquidador | 21/04/2016 | |
EXPLOTACION AGRICOLA LA ORBANEJA SA MUNICIPAL | Liquidador | 22/12/2015 | |
MORON NUEVA SL | Administrador Unico | 24/06/2011 |
VINCULACIONES DE MANAUTE HUMANES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANAUTE HUMANES ANTONIO
Empresa: MANAUTE ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Manaute Humanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 147, S 8, H SE 79406, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-41
Empresa: FINTRACTO SL
Administrador Unico
- Manaute Humanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 104, S 8, H SE 38678, I/A 2 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-41
Empresa: LLANOS DEL REONDON SL
Administrador Unico
- Manaute Humanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4100 , F 211, S 8, H SE 61093, I/A 2 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-41
Empresa: IMSORTIZ CUBIERTAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IMSORTIZ CUBIERTAS SL
Nif:B41750191
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Manaute Humanes Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:28/03/2012
Número Procedimiento Concursal:196/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2237
Libro:
0
Folio:
65
Hoja:
8-24440
Inscripción:
4
Fecha Inscripción04/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2237 , F 65, S 8, H SE 24440, I/A 4 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-41
Liquidador
- Manaute Humanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 651, F 218, S 3, H 13920, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-41
Liquidador
- Manaute Humanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 813, L 554, F 27, S 3, H 12264, I/A 3 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-41
Empresa: IMSORTIZ CUBIERTAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IMSORTIZ CUBIERTAS SL
Nif:B41750191
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Manaute Humanes Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:28/03/2012
Número Procedimiento Concursal:196/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2237
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-24440
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/06/2012
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2237 , F 64, S 8, H SE 24440, I/A A (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-41
Empresa: MORON NUEVA SL
Administrador Unico
- Manaute Humanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 209, S 8, H SE 47073, I/A 5 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-41
Información de MANAUTE HUMANES ANTONIO
Mostramos los datos de MANAUTE HUMANES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANAUTE HUMANES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos